2020年2月-至今,复旦大学工程与应用技术研究院,青年研究员
2019年6月-2019年11月,上海临港电力电子研究有限公司,副总经理
2017年5月-2019年5月,臻驱科技(上海)有限公司,首席工程师
2006年3月-2017年4月,GE全球研究中心(上海),主任研究员
2014年12月-2018年1月,荷兰代尔夫特理工大学,博士
2003年9月-2006年3月,南京航空航天大学,硕士
1999年9月-2003年6月,南京航空航天大学,学士